9. mai 2023 · Find dit IT-job på Danmarks jobportal for IT-folkSoftwareudviklerTil snarlig tiltrædelse søger SAM-SYSTEM A/S en softwareudvikler (tekniker / programmør / ingeniør), som kan bidrage til at udvikle og holde vores specialiserede logistik og måleløsninger velkørende. Les artikkel
2. mars 2019 · Midtjyllands AvisPeter Rødkjær fortsætter i Innovation SilkeborgPeter Rødkjær er administrerende direktør i Sam-System A/S på A.C. Les artikkel
13. september 1994Anders Mikkelsen slutter som adm. direktørA/S SP AF 22.3.1991Anders Mikkelsen slutter som adm. direktør i A/S SP AF 22.3.1991.
13. september 1994Flere forlater styretA/S SP AF 22.3.19914 medlemmer forlater styret for A/S SP AF 22.3.1991.Eskild LyngholmForlater etter en periode på 22 årJohn Stuart MarshForlater etter en periode på 22 årKim Arthur HuegForlater etter en periode på 22 årPeter Benoni HøjmeForlater etter en periode på 22 år
5. april 1991Nytt navn: A/S SP AF 22.3.1991SAM-SYSTEM A/SSAM-SYSTEM A/S skifter navn til A/S SP AF 22.3.1991.
14. mai 1990Jens Keld Mønsted forlater styretSAM-SYSTEM A/SJens Keld Mønsted forlater styret for SAM-SYSTEM A/S etter en periode på 18 år.
11. august 1989Nytt navn: SAM-SYSTEM A/SSAM-PROJEKT A/SSAM-PROJEKT A/S skifter navn til SAM-SYSTEM A/S.
16. juni 1989Jørgen Basso Larsen forlater styretSAM-PROJEKT A/SJørgen Basso Larsen forlater styret for SAM-PROJEKT A/S etter en periode på 17 år.
27. oktober 1987Flere forlater styretSAM-PROJEKT A/S2 medlemmer forlater styret for SAM-PROJEKT A/S.Bent MorsingForlater etter en periode på 15 årPer Gundgaard KnudsenForlater etter en periode på 15 år
1. juni 1972StiftelseSAM-PROJEKT A/SSAM-PROJEKT A/S stiftes i 1972.AdresseIndustrivej 38653 ThemPersonerAnders MikkelsenAdm. direktørBent MorsingStyremedlemEskild LyngholmStyremedlemJens Keld MønstedStyremedlemJohn Stuart MarshStyremedlemJørgen Basso LarsenStyremedlemKim Arthur HuegStyremedlemPer Gundgaard KnudsenStyremedlemPeter Benoni HøjmeStyremedlem