2. januarUnderskudd på DKK 33.820 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 144.234 Sønderklit Mink ApSSønderklit Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Overskudd på DKK 834.943 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2022Overskudd på DKK 986.837 Sønderklit Mink ApSSønderklit Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2021Overskudd på DKK 606.000 Sønderklit Mink ApSSønderklit Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2020Underskudd på DKK 901.909 Sønderklit Mink ApSSønderklit Mink ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 2019 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2020Underskudd på DKK 1,1 mio.LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2019Underskudd på DKK 22.829 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2019StiftelseSønderklit Mink ApSSønderklit Mink ApS stiftes i bransjen avl af pelsdyr mv. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2018Overskudd på DKK 56.917 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2017Overskudd på DKK 287.061 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2017Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LYNGGAARD. VILS A/STidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2016Overskudd på DKK 59.805 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2015Overskudd på DKK 152.362 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2014Overskudd på DKK 301.577 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2013Overskudd på DKK 223.126 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2012Underskudd på DKK 153.698 LYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortLYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortLYNGGAARD. VILS A/SLYNGGAARD. VILS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Aage Bech Lynggaard er medlem af ledelsen.Se mere