16. april 2012Aage Møller forlater ledelsenAAGE MØLLER HOLDING ApSAage Møller forlater ledelsen for AAGE MØLLER HOLDING ApS etter en periode på 12 år.Se mere
12. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Finansielle hovedsæders virksomhedAAGE MØLLER HOLDING ApSTidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2003Aage Møller forlater ledelsenAGROPARTS ApSAage Møller forlater ledelsen for AGROPARTS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
17. desember 2002Endring i eierkretsenAGROPARTS ApSJan Michael Kaiser registrert som reell eier av AGROPARTS ApS. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortAGROPARTS ApSAGROPARTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortAGROPARTS ApSAGROPARTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2001AdresseendringAAGE MØLLER HOLDING ApSAAGE MØLLER HOLDING ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2000Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtAAGE MØLLER HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Aage Møller er medlem af ledelsen.Se mere