21. november 2007Lars Phillip Comerford blir ny styrelederCTDX ApSLars Phillip Comerford erstatter Aage Schuldt-Larsen som styreleder hos CTDX ApS etter en periode på 6 år.Se mere
15. november 2007Aage Schuldt-Larsen forlater styretCC (INDONESIA) 1 ApSAage Schuldt-Larsen forlater styret for CC (INDONESIA) 1 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
15. november 2007Aage Schuldt-Larsen forlater styretCD DANVILLE ApSAage Schuldt-Larsen forlater styret for CD DANVILLE ApS etter en periode på 6 år.Se mere
15. november 2007Aage Schuldt-Larsen forlater styretCDC ApSAage Schuldt-Larsen forlater styret for CDC ApS etter en periode på 7 år.Se mere
15. november 2007Aage Schuldt-Larsen forlater styretCC (INDONESIA) 2 ApSAage Schuldt-Larsen forlater styret for CC (INDONESIA) 2 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
15. november 2007Aage Schuldt-Larsen forlater styretCDHC ApSAage Schuldt-Larsen forlater styret for CDHC ApS etter en periode på 7 år.Se mere
15. november 2007Aage Schuldt-Larsen forlater styretCDFC ApSAage Schuldt-Larsen forlater styret for CDFC ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCDC ApSCDC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCTDX ApSCTDX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er styreleder.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCDHC ApSCDHC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCD DANVILLE ApSCD DANVILLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCC (INDONESIA) 2 ApSCC (INDONESIA) 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCDFC ApSCDFC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCC (INDONESIA) 1 ApSCC (INDONESIA) 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCDFC ApSCDFC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCDC ApSCDC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCDHC ApSCDHC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCC (INDONESIA) 2 ApSCC (INDONESIA) 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCTDX ApSCTDX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Schuldt-Larsen er styreleder.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCD DANVILLE ApSCD DANVILLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aage Schuldt-Larsen er medlem av styret.Se mere