31. desember 2010Aart Brouwer forlater styretCELGENE ApSAart Brouwer forlater styret for CELGENE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
16. juli 2010Tuomo Patsi forlater styretCELGENE ApSTuomo Patsi forlater styret for CELGENE ApS etter en periode på 3 år. Aart Brouwer er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
24. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
26. august 2008AdresseendringCELGENE ApSCELGENE ApS flytter til ny adresse i København Ø. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
21. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortCELGENE ApSCELGENE ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2007 til 31. desember 2007. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
30. mai 2008Andre L. E. M. van Hoek blir med i styretCELGENE ApSAndre L. E. M. van Hoek erstatter Stephen Edward Jasko i styret for CELGENE ApS etter en periode på 1 år. Aart Brouwer er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2008Tomas Olof Leander Gloveus forlater styretCELGENE ApSTomas Olof Leander Gloveus forlater styret for CELGENE ApS etter en periode på 1 år. Aart Brouwer er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2008Tomas Olof Leander Gloveus forlater ledelsenCELGENE ApSTomas Olof Leander Gloveus forlater ledelsen for CELGENE ApS etter en periode på 1 år. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2007Aart Brouwer forlater styretAFVIKLINGSAKTIESELSKABET AF 11. APRIL 2007Aart Brouwer forlater styret for AFVIKLINGSAKTIESELSKABET AF 11. APRIL 2007 etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. juni 2007Ny bransje: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartiklerCELGENE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
11. april 2007Nytt navn: AFVIKLINGSAKTIESELSKABET AF 11. APRIL 2007CELGENE A/SCELGENE A/S skifter navn til AFVIKLINGSAKTIESELSKABET AF 11. APRIL 2007. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
20. mars 2007StiftelseCELGENE ApSCELGENE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere
17. januar 2007StiftelseCELGENE A/SCELGENE A/S stiftes i bransjen uoplyst. Aart Brouwer er medlem av styret.Se mere