2. februar 2016Aase Handberg forlater ledelsenPROSP HOLDING ApSAase Handberg forlater ledelsen for PROSP HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 16.532 PROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2014Underskudd på DKK 2.856 PROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2013Overskudd på DKK 8.343 PROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortPROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortPROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2011Aase Handberg forlater styretATHEROCHECK ApSAase Handberg forlater styret for ATHEROCHECK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
14. januar 2011Aase Handberg forlater ledelsenATHEROCHECK ApSAase Handberg forlater ledelsen for ATHEROCHECK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortPROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortATHEROCHECK ApSATHEROCHECK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2009AdresseendringATHEROCHECK ApSATHEROCHECK ApS flytter fra Århus C til Århus N. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortPROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortATHEROCHECK ApSATHEROCHECK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberPROSP HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortATHEROCHECK ApSATHEROCHECK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortPROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2008Jørn Frederik Falch blir ny styrelederATHEROCHECK ApSJørn Frederik Falch erstatter Peter Jørgen Lauridsen som styreleder hos ATHEROCHECK ApS etter en periode på 2 år. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknikATHEROCHECK ApSTidligere bransje: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortPROSP HOLDING ApSPROSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2005 til 31. desember 2006. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortATHEROCHECK ApSATHEROCHECK ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. januar 2006 til 31. desember 2006. Aase Handberg er medlem af ledelsen.Se mere