17. desember 2008Adam Wais forlater styretM.J. COFFEE A/SAdam Wais forlater styret for M.J. COFFEE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Adam Wais er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.M.J. COFFEE A/STidligere bransje: Cafeér og kaffebarer mv. Adam Wais er styreleder.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Adam Wais er styreleder.Se mere
5. januar 2007Antoinette Clark-Reuter blir med i styretM.J. COFFEE A/SAntoinette Clark-Reuter erstatter Jakob Arnhild i styret for M.J. COFFEE A/S etter en periode på 3 år. Adam Wais er fortsatt styreleder.Se mere
5. januar 2007John Åke Modig blir med i ledelsenM.J. COFFEE A/SJohn Åke Modig erstatter Jakob Arnhild i ledelsen for M.J. COFFEE A/S etter en periode på 3 år. Adam Wais er styreleder.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Adam Wais er styreleder.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Adam Wais er styreleder.Se mere
24. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Adam Wais er styreleder.Se mere
7. januar 2004Jakob Arnhild blir med i styretM.J. COFFEE A/SJakob Arnhild erstatter Bo Alexander Magnusson i styret for M.J. COFFEE A/S etter en periode på 1 år. Adam Wais er fortsatt styreleder.Se mere
7. januar 2004Jakob Arnhild blir med i ledelsenM.J. COFFEE A/SJakob Arnhild blir med i ledelsen for M.J. COFFEE A/S. Adam Wais er styreleder.Se mere
18. august 2003Regnskap for 2002 offentligjortM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. juli 2001 til 31. desember 2002. Adam Wais er styreleder.Se mere
28. juli 2003AdresseendringM.J. COFFEE A/SM.J. COFFEE A/S flytter til ny adresse i København K. Adam Wais er styreleder.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Cafeér og kaffebarer mv.M.J. COFFEE A/STidligere bransje: Restauranter. Adam Wais er styreleder.Se mere
1. august 2002Bo Alexander Magnusson blir med i styretM.J. COFFEE A/SBo Alexander Magnusson erstatter Per Oskar Gillström i styret for M.J. COFFEE A/S etter en periode på 3 måneder. Adam Wais er fortsatt styreleder.Se mere
1. august 2002Per Oskar Gillström forlater ledelsenM.J. COFFEE A/SPer Oskar Gillström forlater ledelsen for M.J. COFFEE A/S etter en periode på 3 måneder. Adam Wais er styreleder.Se mere
27. juni 2002Nytt navn: M.J. COFFEE A/SMOJO COFFEE A/SMOJO COFFEE A/S skifter navn til M.J. COFFEE A/S. Adam Wais er styreleder.Se mere
22. mai 2002Ny status NORMALMOJO COFFEE A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Adam Wais er styreleder.Se mere
25. april 2002Nye navn i styretMOJO COFFEE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for MOJO COFFEE A/S. Adam Wais er fortsatt styreleder.Se mere
25. april 2002Per Oskar Gillström blir med i ledelsenMOJO COFFEE A/SPer Oskar Gillström erstatter Adam Wais i ledelsen for MOJO COFFEE A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere