SALESCO INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Agnes Cairns Tallan Sørensen er medlem av styret.
SALESCO INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Agnes Cairns Tallan Sørensen er medlem av styret.
SALESCO INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Agnes Cairns Tallan Sørensen er medlem av styret.
SALESCO INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Agnes Cairns Tallan Sørensen er medlem av styret.
SALESCO INTERNATIONAL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Agnes Cairns Tallan Sørensen er medlem av styret.