1. februar 2012Agnethe Rald forlater styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTAgnethe Rald forlater styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT etter en periode på 2 år.Se mere
16. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Agnethe Rald er medlem av styret.Se mere
20. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Agnethe Rald er medlem av styret.Se mere
1. juli 2010Tim Jesper Ivan Magnusson forlater styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTTim Jesper Ivan Magnusson forlater styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT etter en periode på 9 måneder. Agnethe Rald er fortsatt styremedlem.Se mere
16. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Agnethe Rald er medlem av styret.Se mere
30. september 2009Agnethe Rald blir med i styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTAgnethe Rald blir med i styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT.Se mere