18. juliUnderskudd på DKK 97.742 Repairhouse ApSRepairhouse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ahmad Tamim Gholami er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiAhmad Tamim Gholami blir med i ledelsenRepairhouse ApSAhmad Tamim Gholami erstatter Ali Imran i ledelsen for Repairhouse ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenRepairhouse ApSAhmad Tamim Gholami registrert som reell eier av Repairhouse ApS.Se mere
21. mars 2022Endring i eierkretsenFF Tilst IvSAhmad Tamim Gholami er ikke lenger registrert som reell eier av FF Tilst IvS.Se mere
21. mars 2022Endring i eierkretsenFF Rosengaardscentret IvSAhmad Tamim Gholami er ikke lenger registrert som reell eier av FF Rosengaardscentret IvS.Se mere
17. februar 2022Endring i eierkretsenFF Niels Bohrs Allè IvSAhmad Tamim Gholami er ikke lenger registrert som reell eier av FF Niels Bohrs Allè IvS.Se mere
17. februar 2022Endring i eierkretsenFF Tarupcentret IvSAhmad Tamim Gholami er ikke lenger registrert som reell eier av FF Tarupcentret IvS.Se mere
2. februar 2022Ahmad Tamim Gholami forlater ledelsenFF Niels Bohrs Allè IvSAhmad Tamim Gholami forlater ledelsen for FF Niels Bohrs Allè IvS etter en periode på 3 år.Se mere
2. februar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFF Niels Bohrs Allè IvSTidligere status: Normal. Ahmad Tamim Gholami eier 100% av virksomheten.Se mere
27. januar 2022Ahmad Tamim Gholami forlater ledelsenFF Tilst IvSAhmad Tamim Gholami forlater ledelsen for FF Tilst IvS etter en periode på 3 år.Se mere
27. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFF Tilst IvSTidligere status: Normal. Ahmad Tamim Gholami eier 100% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Ahmad Tamim Gholami forlater ledelsenFF Rosengaardscentret IvSAhmad Tamim Gholami forlater ledelsen for FF Rosengaardscentret IvS etter en periode på 3 år.Se mere
25. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFF Rosengaardscentret IvSTidligere status: Normal. Ahmad Tamim Gholami eier 100% av virksomheten.Se mere
20. januar 2022Ahmad Tamim Gholami forlater ledelsenFF Tarupcentret IvSAhmad Tamim Gholami forlater ledelsen for FF Tarupcentret IvS etter en periode på 3 år.Se mere
20. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFF Tarupcentret IvSTidligere status: Normal. Ahmad Tamim Gholami eier 100% av virksomheten.Se mere
21. juli 2021Overskudd på DKK 0 FF Tilst IvSFF Tilst IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ahmad Tamim Gholami er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2021Overskudd på DKK 0 FF Niels Bohrs Allè IvSFF Niels Bohrs Allè IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ahmad Tamim Gholami er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2021Overskudd på DKK 0 FF Rosengaardscentret IvSFF Rosengaardscentret IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ahmad Tamim Gholami er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2021Overskudd på DKK 0 FF Tarupcentret IvSFF Tarupcentret IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ahmad Tamim Gholami er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2020Overskudd på DKK 0 FF Rosengaardscentret IvSFF Rosengaardscentret IvS offentliggjør regnskap for perioden 19. januar 2019 til 31. desember 2019. Ahmad Tamim Gholami er medlem af ledelsen.Se mere