29. juni 1995Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONAJ AF 6/3-1995 A/STidligere status: Under frivillig likvidation.
17. mars 1995Nytt navn: AJ AF 6/3-1995 A/SAJOS-MATERIEL A/SAJOS-MATERIEL A/S skifter navn til AJ AF 6/3-1995 A/S.
15. mars 1995Flere forlater styretAJOS-MATERIEL A/S3 medlemmer forlater styret for AJOS-MATERIEL A/S.Flemming Vejgaard AndersenForlater etter en periode på 3 årJørgen Thejlman ChristiansenForlater etter en periode på 3 årSøren LarsenForlater etter en periode på 3 år
15. mars 1995Søren Larsen forlater ledelsenAJOS-MATERIEL A/SSøren Larsen forlater ledelsen for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 3 år.
5. januar 1995Helge Bacher forlater styretAJOS-MATERIEL A/SHelge Bacher forlater styret for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 3 år.
5. januar 1995Helge Bacher forlater ledelsenAJOS-MATERIEL A/SHelge Bacher forlater ledelsen for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 3 år.
26. april 1994Bent Claus Jensen forlater styretAJOS-MATERIEL A/SBent Claus Jensen forlater styret for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 3 år.
17. juni 1993Jørgen Hansen forlater styretAJOS-MATERIEL A/SJørgen Hansen forlater styret for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 2 år.
17. juni 1993Jørgen Hansen forlater ledelsenAJOS-MATERIEL A/SJørgen Hansen forlater ledelsen for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 2 år.
5. august 1992Kai Østergaard Madsen forlater styretAJOS-MATERIEL A/SKai Østergaard Madsen forlater styret for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 10 måneder.
5. august 1992Kai Østergaard Madsen forlater ledelsenAJOS-MATERIEL A/SKai Østergaard Madsen forlater ledelsen for AJOS-MATERIEL A/S etter en periode på 10 måneder.
11. april 1992Nytt navn: AJOS-MATERIEL A/SVICH 3164 A/SVICH 3164 A/S skifter navn til AJOS-MATERIEL A/S.
10. april 1992Flere forlater styretVICH 3164 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 3164 A/S.Asbjørn ChristoffersenForlater etter en periode på 6 månederSebastian Benjamin Bahn ChristoffersenForlater etter en periode på 6 månederVictor ChristoffersenForlater etter en periode på 6 måneder
10. april 1992Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 3164 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 3164 A/S etter en periode på 6 måneder.
1. oktober 1991StiftelseVICH 3164 A/SVICH 3164 A/S stiftes i 1991.AdresseDatavej 623460 BirkerødPersonerHelge BacherDirektør, styremedlemJørgen HansenDirektør, styremedlemKai Østergaard MadsenDirektør, styremedlemSøren LarsenDirektør, styremedlemVictor ChristoffersenDirektør, styremedlemAsbjørn ChristoffersenStyremedlemBent Claus JensenStyremedlemFlemming Vejgaard AndersenStyrelederJørgen Thejlman ChristiansenStyremedlemSebastian Benjamin Bahn ChristoffersenStyremedlem