19. desember 2006Akhil Sethi forlater styretMERCER PENSIONRÅDGIVNING A/SAkhil Sethi forlater styret for MERCER PENSIONRÅDGIVNING A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
19. desember 2006Akhil Sethi forlater styretMERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING A/SAkhil Sethi forlater styret for MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
17. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortMERCER PENSIONRÅDGIVNING A/SMERCER PENSIONRÅDGIVNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Akhil Sethi er medlem av styret.Se mere
17. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortMERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING A/SMERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Akhil Sethi er medlem av styret.Se mere
19. juni 2006Akhil Sethi blir med i styretMERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING A/SAkhil Sethi erstatter Diane Marie O'Neill i styret for MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
19. juni 2006Akhil Sethi blir med i styretMERCER PENSIONRÅDGIVNING A/SAkhil Sethi erstatter Diane Marie O'Neill i styret for MERCER PENSIONRÅDGIVNING A/S etter en periode på 1 år.Se mere