5. juliUnderskudd på DKK 3,7 mio.Viking Wind ApSViking Wind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Akke-Lene Krag eier 30% av virksomheten.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 6,9 mio.KRAG INVESTMENT A/SKRAG INVESTMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 1,1 mio.CARLS GROUP ApSCARLS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 3,1 mio.Sønderløkkegård ApSSønderløkkegård ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. aprilUnderskudd på DKK 3,1 mio.NP Production P/SNP Production P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Akke-Lene Krag er medlem av styret.Se mere
28. februarOverskudd på DKK 1,0 mio.Nordic Platform A/SNordic Platform A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Akke-Lene Krag er medlem av styret.Se mere
19. februarAkke-Lene Krag blir med i styretNP Production P/SAkke-Lene Krag blir med i styret for NP Production P/S.Se mere
19. februarAkke-Lene Krag blir med i styretNordic Platform A/SAkke-Lene Krag blir med i styret for Nordic Platform A/S.Se mere
19. februarEndring i eierkretsenNP Production P/SCarsten Lau Kjærgård reduserer sitt reelle eierskap av NP Production P/S. Akke-Lene Krag er medlem av styret.Se mere
23. august 2023StiftelseAEJ ApSAEJ ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Akke-Lene Krag er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.KRAG INVESTMENT A/SKRAG INVESTMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.CARLS GROUP ApSCARLS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.Viking Wind ApSViking Wind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Akke-Lene Krag eier 30% av virksomheten.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.Sønderløkkegård ApSSønderløkkegård ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 333.834 CARLS GROUP ApSCARLS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 9,7 mio.KRAG INVESTMENT A/SKRAG INVESTMENT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1,9 mio.Viking Wind ApSViking Wind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Akke-Lene Krag eier 30% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 2,9 mio.Sønderløkkegård ApSSønderløkkegård ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Akke-Lene Krag eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. april 2022Endring i eierkretsenViking Wind ApSAkke-Lene Krag registrert som reell eier av Viking Wind ApS.Se mere
12. april 2022Endring i eierkretsenCARLS GROUP ApSAkke-Lene Krag øker sitt reelle eierskap av CARLS GROUP ApS.Se mere