1. augustKia Frey Lindholm blir med i ledelsenBetter Energy A/SKia Frey Lindholm erstatter Ho Kei Au i ledelsen for Better Energy A/S etter en periode på 3 måneder. Aksel Gruelund Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiAksel Gruelund Sørensen blir med i ledelsenBetter Energy A/SAksel Gruelund Sørensen blir med i ledelsen for Better Energy A/S.Se mere
11. november 2022 · ING ProAksel Gruelund SørensenExecutive Vice President, Better Energy Aksel Gruelund SørensenLes artikkel
16. november 2020 · CSR.dkBetter Energy styrker sin EPC-afdelingAksel Gruelund Sørensen tiltræder pr. 1. januar 2021 som Executive Vice President, Engineering, Procurement & Construction hos Better Energy. Les artikkel
5. oktober 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerSamtidig er Trine Kizach Bjerre, Gregers Rolighed Lauridsen og Aksel Gruelund Sørensen trådt ud af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
1. oktober 2018Aksel Gruelund Sørensen forlater styretP.A.P A/SAksel Gruelund Sørensen forlater styret for P.A.P A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
17. september 2018Overskudd på DKK 3,1 mio.P.A.P A/SP.A.P A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Aksel Gruelund Sørensen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2018 · i dagUge 11: Hvem gik ud og hvem kom ind i ugen der gikP.A.P A/S Aksel Gruelund Sørensen er trådt ind i bestyrelsen i P.A.P A/S (kilde: Les artikkel
16. mars 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerP.A.P A/S Aksel Gruelund Sørensen er trådt ind i bestyrelsen i P.A.P A/S (kilde: Les artikkel
12. mars 2018 · i dagUge 10: Hvem gik ud og hvem kom ind i ugen der gikP.A.P A/S Aksel Gruelund Sørensen er trådt ind i bestyrelsen i P.A.P A/S (kilde: Les artikkel
9. mars 2018 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerP.A.P A/S Aksel Gruelund Sørensen er trådt ind i bestyrelsen i P.A.P A/S (kilde: Les artikkel
28. februar 2018Aksel Gruelund Sørensen blir med i styretP.A.P A/SAksel Gruelund Sørensen blir med i styret for P.A.P A/S.Se mere