17. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.BREDHØJVEJ INVEST A/SBREDHØJVEJ INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Aksel Holst Nielsen er styreleder.Se mere
2. marsOverskudd på DKK 3.409 Anpartsselskabet af 1. juni 2023Anpartsselskabet af 1. juni 2023 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Aksel Holst Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarOverskudd på DKK 4,6 mio.Oles Holding Silkeborg ApSOles Holding Silkeborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2023 til 31. desember 2023. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Aksel Holst Nielsen forlater styretOK SILKEBORG HOLDING ApSAksel Holst Nielsen forlater styret for OK SILKEBORG HOLDING ApS etter en periode på 28 år.Se mere
2. november 2023Endring i eierkretsenBREDHØJVEJ INVEST A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av BREDHØJVEJ INVEST A/S. Aksel Holst Nielsen er styreleder.Se mere
2. november 2023StiftelseTøndervej Holding ApSTøndervej Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. november 2023StiftelseOles Holding Silkeborg ApSOles Holding Silkeborg ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.DANSK BIOTRANSPORT A/SDANSK BIOTRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2023Underskudd på DKK 34.224 AHN HOLDING ApSAHN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Aksel Holst Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2023AdresseendringBREDHØJVEJ INVEST A/SBREDHØJVEJ INVEST A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Aksel Holst Nielsen er styreleder.Se mere
24. august 2023Anette Nyehuus Pedersen blir med i styretBREDHØJVEJ INVEST A/SAnette Nyehuus Pedersen erstatter Ole Vestergaard i styret for BREDHØJVEJ INVEST A/S etter en periode på 16 år. Aksel Holst Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
24. august 2023Anette Nyehuus Pedersen blir med i ledelsenBREDHØJVEJ INVEST A/SAnette Nyehuus Pedersen erstatter Ole Vestergaard i ledelsen for BREDHØJVEJ INVEST A/S etter en periode på 16 år. Aksel Holst Nielsen er styreleder.Se mere
20. juni 2023StiftelseAnpartsselskabet af 1. juni 2023Anpartsselskabet af 1. juni 2023 stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Aksel Holst Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.OK SILKEBORG HOLDING ApSOK SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.BREDHØJVEJ INVEST A/SBREDHØJVEJ INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Aksel Holst Nielsen er styreleder.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.DANSK BIOTRANSPORT A/SDANSK BIOTRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2022Underskudd på DKK 59.310 AHN HOLDING ApSAHN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aksel Holst Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.BREDHØJVEJ INVEST A/SBREDHØJVEJ INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Aksel Holst Nielsen er styreleder.Se mere
15. mars 2022Overskudd på DKK 4,0 mio.OK SILKEBORG HOLDING ApSOK SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Aksel Holst Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2022Endring i eierkretsenNy Hattenæs I/SAksel Holst Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Ny Hattenæs I/S.Se mere