A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
Ole Sørensen erstatter Kirsten Sparrevohn Sørensen i styret for A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS etter en periode på 25 år. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Aksel Kristian Pedersen er medlem af ledelsen.
Aksel Kristian Pedersen erstatter Niels Henrik Fruerlund Pedersen i ledelsen for A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS etter en periode på 21 år.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Aksel Kristian Pedersen er medlem av styret.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Aksel Kristian Pedersen er medlem av styret.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Aksel Kristian Pedersen er medlem av styret.
A P O S INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Aksel Kristian Pedersen er medlem av styret.