21. desember 2001Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF 1/2-19943 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 1/2-1994.Bruno PedersenForlater etter en periode på 9 årBørge Henning PedersenForlater etter en periode på 9 årJess AagaardForlater etter en periode på 9 år
21. desember 2001Bruno Pedersen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 1/2-1994Bruno Pedersen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 1/2-1994 etter en periode på 9 år.
21. desember 2001Ny status OPLØST EFTER KONKURSAKTIESELSKABET AF 1/2-1994Tidligere status: Under konkurs.
8. februar 1994Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 1/2-1994NUNA PLAST A/SNUNA PLAST A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 1/2-1994.
7. februar 1994Torur Joensen forlater styretNUNA PLAST A/STorur Joensen forlater styret for NUNA PLAST A/S etter en periode på 2 år.
20. juli 1992StiftelseNUNA PLAST A/SNUNA PLAST A/S stiftes i 1992.AdressePostboks 13403900 NuukGLPersonerBruno PedersenDirektør, styremedlemBørge Henning PedersenStyremedlemJess AagaardStyremedlemTorur JoensenStyremedlem