8. juni 1993Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEM3 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEM.Wolfgang A SchmidtForlater etter en periode på 9 årChristian Odgaard PedersenForlater etter en periode på 9 årSøren Friis Smith KnudsenForlater etter en periode på 9 år
8. juni 1993Arne Ellegren forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEMArne Ellegren forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEM etter en periode på 9 år.
8. juni 1993Ny status OPLØST EFTER KONKURSAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEMTidligere status: Under konkurs.
13. august 1991Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEMBEAM PRODUCTION A/SBEAM PRODUCTION A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1991, THEM.
12. oktober 1990Willy R Metzger forlater styretBEAM PRODUCTION A/SWilly R Metzger forlater styret for BEAM PRODUCTION A/S etter en periode på 6 år.
4. januar 1990Flere forlater styretBEAM PRODUCTION A/S2 medlemmer forlater styret for BEAM PRODUCTION A/S.Anders John Gunnar NorlingForlater etter en periode på 5 årBernt Gunnar LannerhjelmForlater etter en periode på 5 år
15. august 1989Arne Ellegren forlater styretBEAM PRODUCTION A/SArne Ellegren forlater styret for BEAM PRODUCTION A/S etter en periode på 5 år.
28. februar 1989Ny selskapsform AktieselskabBEAM PRODUCTION A/SBEAM PRODUCTION A/S skifter selskapsform.FraApSTilA/S
12. oktober 1988Nytt navn: BEAM PRODUCTION A/SBEAM LEASING ApSBEAM LEASING ApS skifter navn til BEAM PRODUCTION A/S.
2. august 1988Flemming Trosborg Brandt forlater ledelsenBEAM LEASING ApSFlemming Trosborg Brandt forlater ledelsen for BEAM LEASING ApS etter en periode på 4 år.
26. september 1984StiftelseBEAM LEASING ApSBEAM LEASING ApS stiftes i 1984.AdresseSaltenskovvej 68653 ThemPersonerArne EllegrenDirektør, styremedlemFlemming Trosborg BrandtDirektørAnders John Gunnar NorlingStyrelederBernt Gunnar LannerhjelmStyremedlemChristian Odgaard PedersenStyremedlemSøren Friis Smith KnudsenStyremedlemWilly R MetzgerStyremedlemWolfgang A SchmidtStyreleder