22. desember 2017Ny status OPLØST EFTER KONKURSAKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011Tidligere status: Under konkurs.
21. november 2011Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 20113 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011.Niels Aage BrixForlater etter en periode på 3 årMargit BrixForlater etter en periode på 3 årTorben BrixForlater etter en periode på 2 år
21. november 2011Torben Brix forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011Torben Brix forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011 etter en periode på 4 uker.
11. november 2011Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011BRIX BYG A/SBRIX BYG A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2011.
26. oktober 2011Torben Brix blir med i ledelsenBRIX BYG A/STorben Brix erstatter Margit Brix i ledelsen for BRIX BYG A/S etter en periode på 3 år.
19. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortBRIX BYG A/SBRIX BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2009 til 30. juni.NøkkeltallBeløp i 1.0002010Bruttomargin–Årets resultat–Totale aktiver–Egenkapital–Se regnskabLast ned PDF
16. november 2009Torben Brix blir med i styretBRIX BYG A/STorben Brix erstatter Else Hegaard i styret for BRIX BYG A/S etter en periode på 8 måneder.
9. mars 2009Nye navn i styretBRIX BYG A/S2 nye medlemmer blir med i styret for BRIX BYG A/S.Niels Aage BrixStyrelederElse HegaardStyremedlem
9. mars 2009Margit Brix blir med i ledelsenBRIX BYG A/SMargit Brix blir med i ledelsen for BRIX BYG A/S.
3. mars 2009StiftelseBRIX BYG A/SBRIX BYG A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.AdresseÆblehaven 178620 KjellerupPersonerMargit BrixStyremedlem