3. juni 1991Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 19183 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918.Arne Christian MadsenForlater etter en periode på 72 årBørge Westerbye-JuhlForlater etter en periode på 72 årErland RoosForlater etter en periode på 72 år
3. juni 1991Børge Westerbye-Juhl forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918Børge Westerbye-Juhl forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918 etter en periode på 72 år.
3. juni 1991Ny status OPLØST EFTER FUSIONAKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918Tidligere status: Normal.
6. desember 1990Wigon Thuresson forlater styretAKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918Wigon Thuresson forlater styret for AKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918 etter en periode på 72 år.
13. august 1990Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 19182 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918.Carl-Sigvard RoosForlater etter en periode på 72 årVagn Holck-AndersenForlater etter en periode på 72 år
29. mars 1990Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918GEORG BESTLE A/SGEORG BESTLE A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 27. DECEMBER 1918.
10. mai 1988Edvard Ole Rogren forlater styretGEORG BESTLE A/SEdvard Ole Rogren forlater styret for GEORG BESTLE A/S etter en periode på 69 år.
27. desember 1918StiftelseGEORG BESTLE A/SGEORG BESTLE A/S stiftes i 1918.AdresseMeterbuen 24-282740 SkovlundePersonerBørge Westerbye-JuhlDirektør, styremedlemArne Christian MadsenStyremedlemCarl-Sigvard RoosStyremedlemEdvard Ole RogrenStyremedlemErland RoosStyremedlemVagn Holck-AndersenStyremedlemWigon ThuressonStyremedlem