26. august 1997Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF 31. MARTS 19643 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964.Annalise FrederiksenForlater etter en periode på 21 årFreddy Christian Jarne FrederiksenForlater etter en periode på 21 årLissy Anna MadsenForlater etter en periode på 21 år
26. august 1997Freddy Christian Jarne Frederiksen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964Freddy Christian Jarne Frederiksen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964 etter en periode på 21 år.
26. august 1997Ny status OPLØST EFTER KONKURSAKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964Tidligere status: Under konkurs.
3. mars 1995Ny status UNDER KONKURSAKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964Tidligere status: Under tvangsopløsning.
2. februar 1995Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964Tidligere status: Normal.
16. mars 1989Ny selskapsform AktieselskabAKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964 skifter selskapsform.FraApSTilA/S
18. januar 1989Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964ANPARTSSELSKABET AF 31. MARTS 1964ANPARTSSELSKABET AF 31. MARTS 1964 skifter navn til AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1964.
3. september 1976StiftelseANPARTSSELSKABET AF 31. MARTS 1964ANPARTSSELSKABET AF 31. MARTS 1964 stiftes i 1976.AdresseStore Torv 88000 Aarhus CPersonerFreddy Christian Jarne FrederiksenDirektør, styremedlemAnnalise FrederiksenStyremedlemLissy Anna MadsenStyremedlem