18. november 1996Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONAKTIESELSKABET AF 5. NOVEMBER 1984Tidligere status: Under frivillig likvidation.
10. januar 1995Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 5. NOVEMBER 1984CABEL CON A/SCABEL CON A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 5. NOVEMBER 1984.
31. desember 1994Flere forlater styretCABEL CON A/S4 medlemmer forlater styret for CABEL CON A/S.Thomas Francis SheehanForlater etter en periode på 10 årNiels Walther-RasmussenForlater etter en periode på 10 årPalle SørensenForlater etter en periode på 2 årPaul Joseph HalasForlater etter en periode på 10 år
31. desember 1994Palle Sørensen forlater ledelsenCABEL CON A/SPalle Sørensen forlater ledelsen for CABEL CON A/S etter en periode på 2 år.
12. oktober 1994Michael Fenton Goss forlater styretCABEL CON A/SMichael Fenton Goss forlater styret for CABEL CON A/S etter en periode på 10 år.
13. juli 1994Flere forlater styretCABEL CON A/S5 medlemmer forlater styret for CABEL CON A/S.Dan Gottenborg JacobsenForlater etter en periode på 2 årIngolf Gottenborg JacobsenForlater etter en periode på 10 årJonna Barbesgaard JacobsenForlater etter en periode på 10 årJørn Kurt HedinForlater etter en periode på 10 årVibeke Gottenborg KajbækForlater etter en periode på 2 år
10. mars 1993Teddy Flemming Andersen forlater ledelsenCABEL CON A/STeddy Flemming Andersen forlater ledelsen for CABEL CON A/S etter en periode på 8 år.
4. februar 1993Palle Sørensen blir med i styretCABEL CON A/SPalle Sørensen erstatter Teddy Flemming Andersen i styret for CABEL CON A/S etter en periode på 8 år.
4. februar 1993Palle Sørensen blir med i ledelsenCABEL CON A/SPalle Sørensen blir med i ledelsen for CABEL CON A/S.
24. juni 1992Nye navn i styretCABEL CON A/S2 nye medlemmer blir med i styret for CABEL CON A/S.Dan Gottenborg JacobsenStyremedlemVibeke Gottenborg KajbækStyremedlem
4. september 1991Ingolf Gottenborg Jacobsen forlater ledelsenCABEL CON A/SIngolf Gottenborg Jacobsen forlater ledelsen for CABEL CON A/S etter en periode på 7 år.
5. november 1984StiftelseCABEL CON A/SCABEL CON A/S stiftes i 1984.AdresseIndustriparken 104760 VordingborgPersonerIngolf Gottenborg JacobsenDirektør, styremedlemTeddy Flemming AndersenDirektør, styremedlemJonna Barbesgaard JacobsenStyremedlemJørn Kurt HedinStyremedlemMichael Fenton GossStyrelederNiels Walther-RasmussenStyremedlemPaul Joseph HalasStyremedlemThomas Francis SheehanStyreleder