19. november 1996Flere forlater styretAKTIESELSKABET AF DEN 15.2.19853 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985.Astridur JensenForlater etter en periode på 12 årKjeld Korsholm MadsenForlater etter en periode på 12 årPer Børge SchleiterForlater etter en periode på 12 år
19. november 1996Per Børge Schleiter forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985Per Børge Schleiter forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985 etter en periode på 12 år.
19. november 1996Ny status TVANGSOPLØSTAKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985Tidligere status: Under tvangsopløsning.
9. oktober 1996Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985Tidligere status: Normal.
18. oktober 1995Nytt navn: AKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985AMLET TEKNIK A/SAMLET TEKNIK A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF DEN 15.2.1985.
9. mars 1995Uno Ternstrøm forlater styretAMLET TEKNIK A/SUno Ternstrøm forlater styret for AMLET TEKNIK A/S etter en periode på 10 år.
16. juni 1994Nytt navn: AMLET TEKNIK A/SNIELSEN-VEDDELEV VVS A/SNIELSEN-VEDDELEV VVS A/S skifter navn til AMLET TEKNIK A/S.
3. juni 1994Nytt navn: NIELSEN-VEDDELEV VVS A/SAMLET TEKNIK A/SAMLET TEKNIK A/S skifter navn til NIELSEN-VEDDELEV VVS A/S.
26. januar 1994Nytt navn: AMLET TEKNIK A/SAMLET ELECTRIC A/SAMLET ELECTRIC A/S skifter navn til AMLET TEKNIK A/S.
26. august 1993Peter Wilhelmsen forlater styretAMLET ELECTRIC A/SPeter Wilhelmsen forlater styret for AMLET ELECTRIC A/S etter en periode på 9 år.
16. januar 1993Nytt navn: AMLET ELECTRIC A/SERLETH MARKETING A/SERLETH MARKETING A/S skifter navn til AMLET ELECTRIC A/S.
19. juni 1992Kjeld Kornum forlater styretERLETH MARKETING A/SKjeld Kornum forlater styret for ERLETH MARKETING A/S etter en periode på 7 år.
20. november 1991Henry Jensen forlater styretERLETH MARKETING A/SHenry Jensen forlater styret for ERLETH MARKETING A/S etter en periode på 7 år.
15. februar 1985StiftelseERLETH MARKETING A/SERLETH MARKETING A/S stiftes i 1985.AdresseVindingevej 344000 RoskildePersonerPer Børge SchleiterDirektør, styremedlemAstridur JensenStyremedlemHenry JensenStyremedlemKjeld KornumStyremedlemKjeld Korsholm MadsenStyremedlemPeter WilhelmsenStyremedlemUno TernstrømStyremedlem