16. mars 2016Albert Crosby forlater styretDORMA DANMARK A/SAlbert Crosby forlater styret for DORMA DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
30. november 2015Underskudd på DKK 446.431 DORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Albert Crosby er styreleder.Se mere
2. desember 2014Overskudd på DKK 156.250 DORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Albert Crosby er styreleder.Se mere
4. desember 2013Underskudd på DKK 1,5 mio.DORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Albert Crosby er styreleder.Se mere
20. februar 2013AdresseendringDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S flytter fra Rødovre til Albertslund. Albert Crosby er styreleder.Se mere
1. desember 2012Underskudd på DKK 892.154 DORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Albert Crosby er styreleder.Se mere
28. november 2012Andrew Neil Gregory blir med i styretDORMA DANMARK A/SAndrew Neil Gregory erstatter Jarle Bidne i styret for DORMA DANMARK A/S etter en periode på 2 måneder. Albert Crosby er fortsatt styreleder.Se mere
30. september 2012Jarle Bidne blir med i styretDORMA DANMARK A/SJarle Bidne erstatter Frank Ernst Ipsen i styret for DORMA DANMARK A/S etter en periode på 12 år. Albert Crosby er fortsatt styreleder.Se mere
30. september 2012Peter Anders Larsson blir adm. direktørDORMA DANMARK A/SPeter Anders Larsson erstatter Frank Ernst Ipsen som adm. direktør i DORMA DANMARK A/S. Albert Crosby er styreleder.Se mere
2. mai 2012Albert Crosby blir med i styretDORMA DANMARK A/SAlbert Crosby blir med i styret for DORMA DANMARK A/S.Se mere