19. september 2023Albert Lukas Bech Kørvell forlater ledelsenOdds Kontoret ApSAlbert Lukas Bech Kørvell forlater ledelsen for Odds Kontoret ApS etter en periode på 3 år.Se mere
19. september 2023Endring i eierkretsenOdds Kontoret ApSAlbert Lukas Bech Kørvell er ikke lenger registrert som reell eier av Odds Kontoret ApS.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 5.199 Odds Kontoret ApSOdds Kontoret ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Albert Lukas Bech Kørvell er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 1.852 Odds Kontoret ApSOdds Kontoret ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. mars 2021 til 31. desember 2021. Albert Lukas Bech Kørvell er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2021AdresseendringOdds Kontoret ApSOdds Kontoret ApS flytter til ny adresse i København K. Albert Lukas Bech Kørvell er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2021StiftelseOdds Kontoret ApSOdds Kontoret ApS stiftes i bransjen andre sportsaktiviteter. Albert Lukas Bech Kørvell er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenMikkel Funder Media IVSAlbert Lukas Bech Kørvell er ikke lenger registrert som reell eier av Mikkel Funder Media IVS.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 0 Dine Plakater IVSDine Plakater IVS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2018 til 31. desember 2019. Albert Lukas Bech Kørvell eier 50% av virksomheten.Se mere
4. mai 2020AdresseendringDine Plakater IVSDine Plakater IVS flytter fra Frederiksberg til København K. Albert Lukas Bech Kørvell eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mai 2020Nicklas Starcke forlater ledelsenDine Plakater IVSNicklas Starcke forlater ledelsen for Dine Plakater IVS etter en periode på 8 måneder. Albert Lukas Bech Kørvell eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mai 2020Endring i eierkretsenDine Plakater IVSAlbert Lukas Bech Kørvell registrert som reell eier av Dine Plakater IVS.Se mere
1. mai 2020Ny bransje: Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internetDine Plakater IVSTidligere bransje: Restauranter. Albert Lukas Bech Kørvell eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mai 2020Nytt navn: Dine Plakater IVSHope Organic Supply IVSHope Organic Supply IVS skifter navn til Dine Plakater IVS. Albert Lukas Bech Kørvell eier 50% av virksomheten.Se mere
2. september 2019Endring i eierkretsenKK Media I/SAlbert Lukas Bech Kørvell er ikke lenger registrert som reell eier av KK Media I/S.Se mere
5. juli 2019Endring i eierkretsenKK Media I/SAlbert Lukas Bech Kørvell registrert som reell eier av KK Media I/S.Se mere