1. mars 2006Alex Degn Plaetner forlater styretFFS 2000 ApSAlex Degn Plaetner forlater styret for FFS 2000 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
7. februar 2006Nytt navn: FFS 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS skifter navn til FFS 2000 ApS. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
2. januar 2006Flemming Flindt Skov blir med i ledelsenIAI INVEST 2000 ApSFlemming Flindt Skov erstatter Heins Flemming Jensen i ledelsen for IAI INVEST 2000 ApS etter en periode på 5 år. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
1. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
1. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
5. mars 2003Alex Degn Plaetner forlater styretHFJ 1997 ApSAlex Degn Plaetner forlater styret for HFJ 1997 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
10. februar 2003Nytt navn: HFJ 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS skifter navn til HFJ 1997 ApS. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
27. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
27. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
30. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. november 2000 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
30. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
20. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
30. november 2000StiftelseIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS stiftes i bransjen finansiel leasing. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
10. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
30. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. november 1997 til 30. juni. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere
18. november 1997StiftelseIAI INVEST 1997 ApSIAI INVEST 1997 ApS stiftes i bransjen finansiel leasing. Alex Degn Plaetner er medlem av styret.Se mere