9. augustFlere forlater styretLAYBOURN INVEST ApS2 medlemmer forlater styret for LAYBOURN INVEST ApS. Alex Laybourn eier 100% av virksomheten.Se mere
9. augustMartin Laybourn blir med i ledelsenLAYBOURN INVEST ApSMartin Laybourn blir med i ledelsen for LAYBOURN INVEST ApS. Alex Laybourn eier 100% av virksomheten.Se mere
9. augustNy selskapsform AnpartsselskabLAYBOURN INVEST ApSLAYBOURN INVEST A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til LAYBOURN INVEST ApS. Alex Laybourn eier 100% av virksomheten.Se mere
7. augustMartin Laybourn blir med i ledelsenLAYBOURN HOLDING ApSMartin Laybourn erstatter Alex Laybourn i ledelsen for LAYBOURN HOLDING ApS etter en periode på 21 år.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 0 BUTLERS INVEST ApSBUTLERS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Alex Laybourn eier 40% av virksomheten.Se mere
31. marsAlex Laybourn forlater styretLAYBOURN INVEST A/SAlex Laybourn forlater styret for LAYBOURN INVEST A/S etter en periode på 33 år.Se mere
31. marsAlex Laybourn forlater ledelsenLAYBOURN INVEST A/SAlex Laybourn forlater ledelsen for LAYBOURN INVEST A/S etter en periode på 33 år.Se mere
18. marsOverskudd på DKK 668.758 LAYBOURN INVEST A/SLAYBOURN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsUnderskudd på DKK 426.345 LAYBOURN HOLDING ApSLAYBOURN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 29.468 BUTLERS INVEST ApSBUTLERS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Alex Laybourn eier 40% av virksomheten.Se mere
5. januar 2023Underskudd på DKK 90.255 LAYBOURN HOLDING ApSLAYBOURN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023Underskudd på DKK 90.255 LAYBOURN INVEST A/SLAYBOURN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 311.386 BUTLERS INVEST ApSBUTLERS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Alex Laybourn eier 40% av virksomheten.Se mere
25. november 2021Overskudd på DKK 341.294 LAYBOURN HOLDING ApSLAYBOURN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2021Underskudd på DKK 52.292 LAYBOURN INVEST A/SLAYBOURN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 38.017 BUTLERS INVEST ApSBUTLERS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Alex Laybourn eier 40% av virksomheten.Se mere
19. februar 2021Alex Laybourn forlater styretECOCLEAN A/SAlex Laybourn forlater styret for ECOCLEAN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
5. februar 2021Underskudd på DKK 343.061 LAYBOURN HOLDING ApSLAYBOURN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2021Underskudd på DKK 302.761 LAYBOURN INVEST A/SLAYBOURN INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Alex Laybourn er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2020Overskudd på DKK 99.395 ECOCLEAN A/SECOCLEAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Alex Laybourn er medlem av styret.Se mere