11. juniOverskudd på DKK 842.032 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 74.304 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 108.363 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 1,1 mio.CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 120.400 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 137.263 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 683.476 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
29. mai 2017Overskudd på DKK 538.576 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
6. juni 2016Overskudd på DKK 810 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
10. juni 2015Overskudd på DKK 644.686 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
5. juni 2014Underskudd på DKK 1,3 mio.CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 34.068 CITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
5. juni 2012AdresseendringCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S flytter fra Helsingør til København K. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
2. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
5. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
29. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
1. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
26. august 2008Regnskap for 2007 offentligjortCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere
4. juli 2008Alexander Schiang-Franck blir med i styretCITIZEN DANE GROUP A/SAlexander Schiang-Franck blir med i styret for CITIZEN DANE GROUP A/S.Se mere
4. juli 2008Ny selskapsform AktieselskabCITIZEN DANE GROUP A/SCITIZEN DANE GROUP ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CITIZEN DANE GROUP A/S. Alexander Schiang-Franck er medlem av styret.Se mere