11. januar 2002Alf Dahl forlater styretSIGMA ADMIT A/SAlf Dahl forlater styret for SIGMA ADMIT A/S etter en periode på 3 år.Se mere
19. juli 2001AdresseendringSIGMA ADMIT A/SSIGMA ADMIT A/S flytter fra Rødovre til Holte. Alf Dahl er styreleder.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSIGMA ADMIT A/SSIGMA ADMIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Alf Dahl er styreleder.Se mere
12. september 2000Erstatning i styretSIGMA ADMIT A/S5 endringer i styret for SIGMA ADMIT A/S. Alf Dahl er fortsatt styreleder.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSIGMA ADMIT A/SSIGMA ADMIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Alf Dahl er styreleder.Se mere
6. juni 2000Niels Lenander Jensen blir med i ledelsenSIGMA ADMIT A/SNiels Lenander Jensen erstatter Vagn Majland i ledelsen for SIGMA ADMIT A/S etter en periode på 7 år. Alf Dahl er styreleder.Se mere
28. februar 2000AdresseendringSIGMA ADMIT A/SSIGMA ADMIT A/S flytter fra Ballerup til Rødovre. Alf Dahl er styreleder.Se mere
30. desember 1999Nytt navn: SIGMA ADMIT A/SSIGMA VM LINE A/SSIGMA VM LINE A/S skifter navn til SIGMA ADMIT A/S. Alf Dahl er styreleder.Se mere
29. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortSIGMA VM LINE A/SSIGMA VM LINE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Alf Dahl er styreleder.Se mere
1. mars 1999Alf Dahl blir med i styretSIGMA VM LINE A/SAlf Dahl blir med i styret for SIGMA VM LINE A/S.Se mere