14. desember 2022Birgitte Henriksen blir med i styretFALKONèR INVEST ApSBirgitte Henriksen erstatter Alfred Nielsen i styret for FALKONèR INVEST ApS etter en periode på 30 år.Se mere
3. oktober 2022Endring i eierkretsenFALKONèR INVEST ApSAlfred Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av FALKONèR INVEST ApS.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Alfred Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
20. mai 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Alfred Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. august 2020Kirsten Marie Nielsen forlater styretFALKONèR INVEST ApSKirsten Marie Nielsen forlater styret for FALKONèR INVEST ApS etter en periode på 28 år. Alfred Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. august 2020Jens-Ole Nielsen blir med i ledelsenFALKONèR INVEST ApSJens-Ole Nielsen erstatter Alfred Nielsen i ledelsen for FALKONèR INVEST ApS etter en periode på 28 år.Se mere
25. juni 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2019Underskudd på DKK 993.231 FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2018AdresseendringFALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS flytter til ny adresse i København K. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2018Overskudd på DKK 565.174 FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2017Overskudd på DKK 761.754 FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2016Overskudd på DKK 1,2 mio.FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2015Overskudd på DKK 515.317 FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2014Overskudd på DKK 992.033 FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2013Overskudd på DKK 545.820 FALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortFALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortFALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortFALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortFALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortFALKONèR INVEST ApSFALKONèR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Alfred Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere