12. juniEndring i eierkretsenAN Unlimited ApSAli Ahmad Ali Al-Nawas øker sitt reelle eierskap av AN Unlimited ApS.Se mere
12. juniNy bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberAN Unlimited ApSTidligere bransje: Speditører. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenAN Unlimited ApSNikolaj Lillebo Heiss Rudbæk Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av AN Unlimited ApS. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilAli Ahmad Ali Al-Nawas slutter som adm. direktørAH Investments ApSAli Ahmad Ali Al-Nawas slutter som adm. direktør i AH Investments ApS.Se mere
30. aprilAsmus Løvdahl Hansen blir med i ledelsenDream Events ApSAsmus Løvdahl Hansen erstatter Ali Ahmad Ali Al-Nawas i ledelsen for Dream Events ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
11. marsMalik Bautista blir med i ledelsenKaffekilden 7 ApSMalik Bautista blir med i ledelsen for Kaffekilden 7 ApS. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. marsAli Ahmad Ali Al-Nawas blir adm. direktørKaffekilden 7 ApSAli Ahmad Ali Al-Nawas blir adm. direktør i Kaffekilden 7 ApS.Se mere
11. marsAdresseendringKaffekilden 7 ApSKaffekilden 7 ApS flytter fra Ishøj til Roskilde. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. februarSorin-Dumitru Vlase blir med i ledelsenA & A Properties ApSSorin-Dumitru Vlase erstatter Ali Ahmad Ali Al-Nawas i ledelsen for A & A Properties ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
19. februarEndring i eierkretsenA & A Properties ApSAli Ahmad Ali Al-Nawas er ikke lenger registrert som reell eier av A & A Properties ApS.Se mere
12. februarStiftelseKaffekilden 7 ApSKaffekilden 7 ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Ali Ahmad Ali Al-Nawas eier 100% av virksomheten.Se mere
23. januar · vores-ishoj.dkNye virksomheder i Ishøj i sidste månedAN Unlimited ApS tilhører branchen Speditører og er ejet af Nikolaj Lillebo Heiss Rudbæk Olsen og Ali Ahmad Ali Al-Nawas. Les artikkel
4. januarOverskudd på DKK 267.368 AH Investments ApSAH Investments ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. januarOverskudd på DKK 544.591 AA KAPITAL ApSAA KAPITAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2023Underskudd på DKK 431 GAAJ ApSGAAJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 35.799 A & A Properties ApSA & A Properties ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023StiftelseAN Unlimited ApSAN Unlimited ApS stiftes i bransjen speditører. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2023Overskudd på DKK 177.143 City Lounge A/SCity Lounge A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023AdresseendringGAAJ ApSGAAJ ApS flytter fra Solrød Strand til Roskilde. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023AdresseendringA & A Properties ApSA & A Properties ApS flytter fra Solrød Strand til Ishøj. Ali Ahmad Ali Al-Nawas er medlem af ledelsen.Se mere