13. oktober 2003Alice Boe Pedersen forlater styretSÆDAUGAARD MINKFARM ApSAlice Boe Pedersen forlater styret for SÆDAUGAARD MINKFARM ApS etter en periode på 19 år.Se mere
14. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1997Oda Pedersen blir med i ledelsenSÆDAUGAARD MINKFARM ApSOda Pedersen erstatter Henning Boe Pedersen i ledelsen for SÆDAUGAARD MINKFARM ApS etter en periode på 12 år. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
16. april 1985StiftelseSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS stiftes i bransjen pelsdyravl. Alice Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere