20. juniUnderskudd på DKK 58.946 Alice Larsen Holding ApSAlice Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Alice Hjørdis Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. maiOverskudd på DKK 14.403 Bellahøjvej 115 ApSBellahøjvej 115 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Alice Hjørdis Larsen eier 55% av virksomheten.Se mere
2. februar · food-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Anders Lund og Morten Enggaard Rasmussen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Alice Hjørdis Larsen. Les artikkel
29. januarAlice Hjørdis Larsen forlater styretChr. Hansen A/SAlice Hjørdis Larsen forlater styret for Chr. Hansen A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. juli 2023 · ZetlandDa Chr. Hansen fjernede regnbuerne, gik de ansatte til kamp. Her er historien om Tinas oprørHansens øverste HR -chef Alice Larsen er også med i arbejdsgruppen. Les artikkel
23. mai 2023Overskudd på DKK 23.986 Alice Larsen Holding ApSAlice Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Alice Hjørdis Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023Overskudd på DKK 61.156 Bellahøjvej 115 ApSBellahøjvej 115 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Alice Hjørdis Larsen eier 55% av virksomheten.Se mere
3. februar 2023Overskudd på DKK 1,2 mia.Chr. Hansen A/SChr. Hansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Alice Hjørdis Larsen er medlem av styret.Se mere
13. januar 2023Erstatning i styretChr. Hansen A/S3 endringer i styret for Chr. Hansen A/S. Alice Hjørdis Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2022Mikkel Wisborg-Møller forlater styretChr. Hansen A/SMikkel Wisborg-Møller forlater styret for Chr. Hansen A/S etter en periode på 4 år. Alice Hjørdis Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 29.339 Alice Larsen Holding ApSAlice Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Alice Hjørdis Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 92.612 Bellahøjvej 115 ApSBellahøjvej 115 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Alice Hjørdis Larsen eier 55% av virksomheten.Se mere
25. januar 2022Overskudd på DKK 812 mio.Chr. Hansen A/SChr. Hansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Alice Hjørdis Larsen er medlem av styret.Se mere
17. desember 2021 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerHansen A/S Alice Hjørdis Larsen er udtrådt af direktionen hos Chr. Les artikkel
7. desember 2021Alice Hjørdis Larsen blir med i styretChr. Hansen A/SAlice Hjørdis Larsen blir med i styret for Chr. Hansen A/S.Se mere
7. desember 2021Alice Hjørdis Larsen forlater ledelsenChr. Hansen A/SAlice Hjørdis Larsen forlater ledelsen for Chr. Hansen A/S etter en periode på 5 år.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 731.888 Alice Larsen Holding ApSAlice Larsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Alice Hjørdis Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.Bellahøjvej 115 ApSBellahøjvej 115 ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2019 til 31. desember 2020. Alice Hjørdis Larsen eier 55% av virksomheten.Se mere
23. desember 2020Overskudd på DKK 1,2 mia.Chr. Hansen A/SChr. Hansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august. Alice Hjørdis Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Endring i eierkretsenBellahøjvej 115 ApSAlice Hjørdis Larsen reduserer sitt reelle eierskap av Bellahøjvej 115 ApS.Se mere