8. april 2005Aline Madeleine Arnstedt forlater styretSKALLESØ VIN ApSAline Madeleine Arnstedt forlater styret for SKALLESØ VIN ApS etter en periode på 21 år.Se mere
22. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
24. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
23. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
7. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
4. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
3. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
5. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
7. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
18. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere
1. april 1984StiftelseSKALLESØ VIN ApSSKALLESØ VIN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Aline Madeleine Arnstedt er medlem av styret.Se mere