17. oktober 2007Allan Bønlykke forlater styretLABOFA MUNCH A/SAllan Bønlykke forlater styret for LABOFA MUNCH A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. desember 2006Erstatning i styretLABOFA MUNCH A/S3 endringer i styret for LABOFA MUNCH A/S. Allan Bønlykke er fortsatt styremedlem.Se mere
24. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortLABOFA MUNCH A/SLABOFA MUNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
8. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortLABOFA MUNCH A/SLABOFA MUNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
3. desember 2004Allan Bønlykke forlater styretSKANDINAVISK GROUP A/SAllan Bønlykke forlater styret for SKANDINAVISK GROUP A/S etter en periode på 3 år.Se mere
3. desember 2004Erstatning i styretLABOFA MUNCH A/S6 endringer i styret for LABOFA MUNCH A/S. Allan Bønlykke er fortsatt styremedlem.Se mere
3. desember 2004Mogens Helmer Pedersen blir med i ledelsenLABOFA MUNCH A/SMogens Helmer Pedersen blir med i ledelsen for LABOFA MUNCH A/S. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
3. desember 2004Preben Henri Nielsen blir adm. direktørLABOFA MUNCH A/SPreben Henri Nielsen blir adm. direktør i LABOFA MUNCH A/S. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
3. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortLABOFA MUNCH A/SLABOFA MUNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
5. august 2004AdresseendringSKANDINAVISK GROUP A/SSKANDINAVISK GROUP A/S flytter fra København K til København Ø. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
6. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortSKANDINAVISK GROUP A/SSKANDINAVISK GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
6. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortLABOFA MUNCH A/SLABOFA MUNCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2003Allan Bønlykke blir med i styretLABOFA MUNCH A/SAllan Bønlykke blir med i styret for LABOFA MUNCH A/S.Se mere
28. november 2002Allan Bønlykke forlater styretLABOFA A/SAllan Bønlykke forlater styret for LABOFA A/S etter en periode på 37 år.Se mere
31. oktober 2002Jørgen Kongskov Olsen forlater ledelsenSKANDINAVISK GROUP A/SJørgen Kongskov Olsen forlater ledelsen for SKANDINAVISK GROUP A/S etter en periode på 45 år. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortSKANDINAVISK GROUP A/SSKANDINAVISK GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortLABOFA A/SLABOFA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2002Henning Orla Jensen blir med i ledelsenSKANDINAVISK GROUP A/SHenning Orla Jensen blir med i ledelsen for SKANDINAVISK GROUP A/S. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2002AdresseendringSKANDINAVISK GROUP A/SSKANDINAVISK GROUP A/S flytter fra Holte til København K. Allan Bønlykke er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2002Ivan Bertinus Pedersen blir med i styretLABOFA A/SIvan Bertinus Pedersen blir med i styret for LABOFA A/S. Allan Bønlykke er fortsatt styremedlem.Se mere