16. august 2000Allan Carter Jenkins forlater ledelsenNETBUREAUET ARANEUM A/SAllan Carter Jenkins forlater ledelsen for NETBUREAUET ARANEUM A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
16. august 2000Allan Carter Jenkins forlater ledelsenARANEUM A/SAllan Carter Jenkins forlater ledelsen for ARANEUM A/S etter en periode på 1 år.Se mere
28. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortARANEUM A/SARANEUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2000Nye navn i styretNETBUREAUET ARANEUM A/S3 nye medlemmer blir med i styret for NETBUREAUET ARANEUM A/S. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortNETBUREAUET ARANEUM A/SNETBUREAUET ARANEUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2000Martin Guldbæk forlater styretNETBUREAUET ARANEUM A/SMartin Guldbæk forlater styret for NETBUREAUET ARANEUM A/S etter en periode på 9 måneder. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2000Nytt navn: NETBUREAUET ARANEUM A/SNET BUREAUET A/SNET BUREAUET A/S skifter navn til NETBUREAUET ARANEUM A/S. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2000Erstatning i styretARANEUM A/S3 endringer i styret for ARANEUM A/S. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2000Allan Carter Jenkins blir med i ledelsenNET BUREAUET A/SAllan Carter Jenkins blir med i ledelsen for NET BUREAUET A/S.Se mere
9. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortARANEUM A/SARANEUM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1999Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk blir med i styretARANEUM A/SMartin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk blir med i styret for ARANEUM A/S. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1999Allan Carter Jenkins blir med i ledelsenARANEUM A/SAllan Carter Jenkins blir med i ledelsen for ARANEUM A/S.Se mere
30. juni 1997Allan Carter Jenkins forlater styretCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/SAllan Carter Jenkins forlater styret for COMMUNICATIONS ALLIANCE K/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
8. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/SCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Allan Carter Jenkins er styreleder.Se mere
31. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/SCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Allan Carter Jenkins er styreleder.Se mere
4. juli 1996Allan Carter Jenkins blir med i styretCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/SAllan Carter Jenkins blir med i styret for COMMUNICATIONS ALLIANCE K/S.Se mere
4. juli 1996Ny status NORMALCOMMUNICATIONS ALLIANCE K/STidligere status: Ukjent. Allan Carter Jenkins er styreleder.Se mere
20. februar 1996Allan Carter Jenkins forlater ledelsenALLAN JENKINS COMMUNICATIONS ApSAllan Carter Jenkins forlater ledelsen for ALLAN JENKINS COMMUNICATIONS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
16. desember 1995Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALLAN JENKINS COMMUNICATIONS ApSTidligere status: Normal. Allan Carter Jenkins er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 1994Allan Carter Jenkins forlater styretTHE COMMUNICATIONS ALLIANCE ApSAllan Carter Jenkins forlater styret for THE COMMUNICATIONS ALLIANCE ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere