13. maiOverskudd på DKK 1,4 mio.HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Underskudd på DKK 29.040 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2022Underskudd på DKK 31.322 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Underskudd på DKK 11.437 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HÆSTRUPGÅRD ApSTidligere bransje: Uoplyst. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2020Overskudd på DKK 4.848 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2019Overskudd på DKK 5.907 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2018Underskudd på DKK 51.111 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2017Underskudd på DKK 72.836 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2016Underskudd på DKK 115.730 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2015Underskudd på DKK 72.978 HÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. desember 2013 til 31. desember 2014. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2013StiftelseHÆSTRUPGÅRD ApSHÆSTRUPGÅRD ApS stiftes i bransjen uoplyst. Allan Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2006Allan Eriksen forlater styretCAFE CIFFY A/SAllan Eriksen forlater styret for CAFE CIFFY A/S etter en periode på 14 år.Se mere
16. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortCAFE CIFFY A/SCAFE CIFFY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortCAFE CIFFY A/SCAFE CIFFY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortCAFE CIFFY A/SCAFE CIFFY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere
6. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortCAFE CIFFY A/SCAFE CIFFY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Cafeér og kaffebarer mv.CAFE CIFFY A/STidligere bransje: Værtshuse, bodegaer mv. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2002Regnskap for 2001 offentligjortCAFE CIFFY A/SCAFE CIFFY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2001Ny bransje: Værtshuse, bodegaer mv.CAFE CIFFY A/STidligere bransje: Cafeér og kaffebarer mv. Allan Eriksen er medlem av styret.Se mere