28. april 2020Charlotte Fleischer blir med i styretVCS-TA A/SCharlotte Fleischer erstatter Allan Hansen i styret for VCS-TA A/S etter en periode på 10 år.Se mere
15. april 2019Overskudd på DKK 414.403 VCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2018Overskudd på DKK 323.825 VCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2017Overskudd på DKK 313.438 VCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
21. april 2017Mads Leth blir med i styretVCS-TA A/SMads Leth erstatter Anders Buur Bækgaard i styret for VCS-TA A/S etter en periode på 7 år. Allan Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mai 2016Overskudd på DKK 561.298 VCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2015Overskudd på DKK 540.349 VCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2014Allan Hansen forlater styretPAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/SAllan Hansen forlater styret for PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S etter en periode på 13 år.Se mere
12. april 2014Overskudd på DKK 80.961 VCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
7. april 2014Erik Hansen blir med i styretSAMAQUA A/SErik Hansen erstatter Allan Hansen i styret for SAMAQUA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
16. april 2013Regnskap for 2012 offentligjortVCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2013Overskudd på DKK 0 SAMAQUA A/SSAMAQUA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2013Underskudd på DKK 106.544 PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/SPAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2012Michael Høj-Larsen blir med i styretSAMAQUA A/SMichael Høj-Larsen erstatter Hans Henrik Banke i styret for SAMAQUA A/S etter en periode på 11 måneder. Allan Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortVCS-TA A/SVCS-TA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
26. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortSAMAQUA A/SSAMAQUA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
26. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortPAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/SPAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere
12. april 2012Erstatning i styretPAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S4 endringer i styret for PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S. Allan Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. februar 2012Erstatning i styretSAMAQUA A/S3 endringer i styret for SAMAQUA A/S. Allan Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januar 2012StiftelseSAMAQUA A/SSAMAQUA A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Allan Hansen er medlem av styret.Se mere