19. februar 1997Allan Helle Schultz Svendsen forlater styretB. JENSEN & CO. REDERI ApSAllan Helle Schultz Svendsen forlater styret for B. JENSEN & CO. REDERI ApS etter en periode på 8 år.Se mere
5. september 1996Erik Aksel Andersen Skude forlater ledelsenB. JENSEN & CO. REDERI ApSErik Aksel Andersen Skude forlater ledelsen for B. JENSEN & CO. REDERI ApS etter en periode på 8 år. Allan Helle Schultz Svendsen er medlem av styret.Se mere
24. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortB. JENSEN & CO. REDERI ApSB. JENSEN & CO. REDERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Allan Helle Schultz Svendsen er medlem av styret.Se mere
11. juni 1991Nytt navn: B. JENSEN & CO. REDERI ApSREDERIET B. JENSEN OG C. LANGØ ApSREDERIET B. JENSEN OG C. LANGØ ApS skifter navn til B. JENSEN & CO. REDERI ApS. Allan Helle Schultz Svendsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 1989Nytt navn: REDERIET B. JENSEN OG C. LANGØ ApSApS KBIL 9 NR. 1843ApS KBIL 9 NR. 1843 skifter navn til REDERIET B. JENSEN OG C. LANGØ ApS. Allan Helle Schultz Svendsen er medlem av styret.Se mere
31. mai 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1843Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1843 etter en periode på 7 måneder. Allan Helle Schultz Svendsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 1989Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1843Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1843 etter en periode på 7 måneder. Allan Helle Schultz Svendsen er medlem av styret.Se mere
1. november 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1843ApS KBIL 9 NR. 1843 stiftes i bransjen rederivirksomhed, fragtfart. Allan Helle Schultz Svendsen er medlem av styret.Se mere