13. desember 2023Overskudd på DKK 45.830 ASTORIUS ApSASTORIUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Overskudd på DKK 180.984 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.PARTNERS I/SPARTNERS I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 368.717 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 465.968 ASTORIUS ApSASTORIUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Overskudd på DKK 4,9 mio.PARTNERS I/SPARTNERS I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 435.477 ASTORIUS ApSASTORIUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 582.878 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 5,4 mio.PARTNERS I/SPARTNERS I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 4,1 mio.PARTNERS I/SPARTNERS I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 137.049 ASTORIUS ApSASTORIUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Overskudd på DKK 205.115 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2020AdresseendringPARTNERS I/SPARTNERS I/S flytter fra Tilst til Aarhus C. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 238.027 ASTORIUS ApSASTORIUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 257.459 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 4,5 mio.PARTNERS I/SPARTNERS I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2018Overskudd på DKK 232.855 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2018Overskudd på DKK 261.269 ASTORIUS ApSASTORIUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2018Overskudd på DKK 5,9 mio.PARTNERS I/SPARTNERS I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2017Overskudd på DKK 134.659 HOLDINGSELSKABET AF 2003 ApSHOLDINGSELSKABET AF 2003 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Allan Kjerstein Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere