18. april 2000Allan Mærsk forlater styretSAMSØ-FONDENAllan Mærsk forlater styret for SAMSØ-FONDEN etter en periode på 11 år.Se mere
17. april 2000Allan Mærsk forlater styretSAMSØ LINIEN A/SAllan Mærsk forlater styret for SAMSØ LINIEN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
16. oktober 1999StiftelseSAMSØ-FONDENSAMSØ-FONDEN stiftes i bransjen uoplyst. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortSAMSØ-FONDENSAMSØ-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere
4. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortSAMSØ LINIEN ApSSAMSØ LINIEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere
8. september 1999Lise Lotte Horneman blir med i styretSAMSØ-FONDENLise Lotte Horneman blir med i styret for SAMSØ-FONDEN. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
15. august 1999Lise Lotte Horneman blir med i styretSAMSØ LINIEN ApSLise Lotte Horneman blir med i styret for SAMSØ LINIEN ApS. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 1998Rolf Amdi Jakobsen forlater styretSAMSØ-FONDENRolf Amdi Jakobsen forlater styret for SAMSØ-FONDEN etter en periode på 9 år. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
21. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortSAMSØ LINIEN ApSSAMSØ LINIEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere
4. september 1998Allan Mærsk blir med i styretSAMSØ LINIEN ApSAllan Mærsk erstatter Rolf Amdi Jakobsen i styret for SAMSØ LINIEN ApS etter en periode på 20 år.Se mere
2. mars 1998Flere forlater styretSAMSØ-FONDEN3 medlemmer forlater styret for SAMSØ-FONDEN. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
5. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortSAMSØ-FONDENSAMSØ-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere
23. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortSAMSØ-FONDENSAMSØ-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere
16. desember 1994Sesse Vibeke Faber Søgaard forlater styretSAMSØ-FONDENSesse Vibeke Faber Søgaard forlater styret for SAMSØ-FONDEN etter en periode på 5 år. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
11. desember 1992Peder Christian Christiansen forlater styretSAMSØ-FONDENPeder Christian Christiansen forlater styret for SAMSØ-FONDEN etter en periode på 3 år. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
3. januar 1992Flere forlater styretSAMSØ-FONDEN2 medlemmer forlater styret for SAMSØ-FONDEN. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 1990Flere forlater styretSAMSØ-FONDEN2 medlemmer forlater styret for SAMSØ-FONDEN. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
20. desember 1989Ole Schwartz forlater styretSAMSØ-FONDENOle Schwartz forlater styret for SAMSØ-FONDEN etter en periode på 6 måneder. Allan Mærsk er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 1989Allan Mærsk blir med i styretSAMSØ-FONDENAllan Mærsk blir med i styret for SAMSØ-FONDEN.Se mere
5. juli 1989Ny status NORMALSAMSØ-FONDENTidligere status: Ukjent. Allan Mærsk er medlem av styret.Se mere