Peer Mogens Strange Bring erstatter Arne Haugaard i styret for FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 9 år. Allan Nielsen er fortsatt nestleder i styret.
FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Allan Nielsen er nestleder i styret.
FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Allan Nielsen er nestleder i styret.
Arne Haugaard erstatter Erik Knudstrup i styret for FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB etter en periode på 5 år. Allan Nielsen er fortsatt nestleder i styret.
FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Allan Nielsen er nestleder i styret.
FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Allan Nielsen er nestleder i styret.
FORSVARETS CIVIL-ETATS AUTOFORSIKRINGSKLUB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Allan Nielsen er nestleder i styret.