23. augustOverskudd på DKK 440.234 CHOPAR A/SCHOPAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Allan Qvist er medlem av styret.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 1,9 mio.MCB A/SMCB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Allan Qvist er styreleder.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 1,3 mio.NANO Invest ApSNANO Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 1,6 mio.CETERA A/SCETERA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Allan Qvist er styreleder.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 4,7 mio.HOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/SHOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Qvist er styreleder.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 333.524 AK Invest Holding ApSAK Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Qvist eier 100% av virksomheten.Se mere
24. juniAdresseendringLiiteguard ApSLiiteguard ApS flytter fra Åbyhøj til Silkeborg. Allan Qvist er styreleder.Se mere
3. juniEndring i eierkretsenNANO Invest ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av NANO Invest ApS. Allan Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniEndring i eierkretsenHOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av HOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/S. Allan Qvist er styreleder.Se mere
15. maiEndring i eierkretsenNANO Invest ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av NANO Invest ApS. Allan Qvist er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiEndring i eierkretsenHOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av HOUNISEN LABORATORIEUDSTYR A/S. Allan Qvist er styreleder.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 1,8 mio.JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/SJESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Qvist er styreleder.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 1,6 mio.Liiteguard ApSLiiteguard ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Qvist er styreleder.Se mere
26. januarAllan Qvist blir ny styrelederLiiteguard ApSAllan Qvist erstatter Per Aasberg som styreleder hos Liiteguard ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. januarAlex Juul Nielsen blir med i ledelsenJESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/SAlex Juul Nielsen blir med i ledelsen for JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S. Allan Qvist er styreleder.Se mere
1. januarAnders Juul Nielsen blir adm. direktørJESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/SAnders Juul Nielsen blir adm. direktør i JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S. Allan Qvist er styreleder.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenJESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S. Allan Qvist er styreleder.Se mere
31. desember 2023Jesper Frank Nielsen forlater ledelsenJESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/SJesper Frank Nielsen forlater ledelsen for JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S etter en periode på 20 år. Allan Qvist er styreleder.Se mere
31. desember 2023Endring i eierkretsenJESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/SJesper Frank Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av JESPERS PLANTESKOLE, HOLSTEBRO A/S. Allan Qvist er styreleder.Se mere
3. november 2023Underskudd på DKK 128.434 TTH HOLSTEBRO A/STTH HOLSTEBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Qvist er medlem av styret.Se mere