24. septemberOverskudd på DKK 5,3 mio.FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
11. septemberOverskudd på DKK 4,7 mio.TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 45% av virksomheten.Se mere
27. juniEndring i eierkretsenTELE-MARK A/SAllan Robert Falch reduserer sitt reelle eierskap av TELE-MARK A/S.Se mere
4. oktober 2023 · Erhvervsliv AarhusIkke så højt som sidst: Virksomhed i Åbyhøj tjente færre penge i seneste regnskabsårI sidste ende er det Allan Robert Falch,Mads Elefsen Kudsk, der er de dominerende ejere. Les artikkel
4. oktober 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2023Oanh Van Bekker blir med i styretTELE-MARK A/SOanh Van Bekker erstatter Niels Havvig Hansen i styret for TELE-MARK A/S etter en periode på 15 år. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
17. oktober 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022Overskudd på DKK 4,1 mio.TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 2,9 mio.FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Overskudd på DKK 4,0 mio.TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.FALCHON HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2020Overskudd på DKK 168.137 FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2020Overskudd på DKK 383.893 TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
29. oktober 2019Overskudd på DKK 1,9 mio.FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2019Overskudd på DKK 3,9 mio.TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2018 · Finans.dkCaroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille er valgt ind i bestyrelsen for Hartmanns A/S - jobskifter uge 42Allan Robert Falch er samtidig indtrådt som medlem af bestyrelsen. Les artikkel
11. oktober 2018Overskudd på DKK 996.673 FALCHON HOLDING ApSFALCHON HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Allan Robert Falch er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2018Overskudd på DKK 3,7 mio.TELE-MARK A/STELE-MARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Allan Robert Falch eier 50% av virksomheten.Se mere
10. oktober 2018Endring i eierkretsenTELE-MARK A/SNiels Havvig Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av TELE-MARK A/S. Allan Robert Falch eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere