16. septemberKim Fiskbæk Andreasen blir med i styretHELMS TMT-CENTRET A/SKim Fiskbæk Andreasen erstatter Mikkel Kokholm Jørgensen i styret for HELMS TMT-CENTRET A/S etter en periode på 2 år. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
25. januarStiftelsePrecision Solutions ApSPrecision Solutions ApS stiftes i bransjen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023 · Dagbladet LicitationenJysk maskinhandler på den grønne grenDet har ført til stigende omkostninger, siger Allan S. Helms, der sammen med broderen Jakob K. Les artikkel
27. september 2023Overskudd på DKK 12 mio.HELMS GROUP ApSHELMS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2023Overskudd på DKK 12 mio.HELMS TMT-CENTRET A/SHELMS TMT-CENTRET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2023Overskudd på DKK 5,1 mio.ASH INVEST ApSASH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 6.612 JA Ringsted ApSJA Ringsted ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. desember 2021 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 22.407 JA Marketing Management ApSJA Marketing Management ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2023AdresseendringJA Marketing Management ApSJA Marketing Management ApS flytter til ny adresse i Herning. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2023Jakob Kjær Helms blir med i ledelsenJA Marketing Management ApSJakob Kjær Helms blir med i ledelsen for JA Marketing Management ApS. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2023Nytt navn: JA Marketing Management ApSMASKINNET ApSMASKINNET ApS skifter navn til JA Marketing Management ApS. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023Endring i eierkretsenMASKINNET ApSAllan Spanggaard Helms reduserer sitt reelle eierskap av MASKINNET ApS.Se mere
8. mars 2023 · LandbrugsAvisenTre ekstra Schäffer-forhandlere i SønderjyllandDet vil også være en fordel for kunderne, lyder det i en pressemeddelelse fra medindehaver Allan Helms, der samtidig er salgsansvarlig for Schäffer i Skandinavien hos Helms TMT-Centret A/S. Les artikkel
15. november 2022Endring i eierkretsenJA Ringsted ApSAllan Spanggaard Helms reduserer sitt reelle eierskap av JA Ringsted ApS.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 13 mio.HELMS GROUP ApSHELMS GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 13 mio.HELMS TMT-CENTRET A/SHELMS TMT-CENTRET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2022Overskudd på DKK 4,5 mio.ASH INVEST ApSASH INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2022Overskudd på DKK 49.242 MASKINNET ApSMASKINNET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2022Erstatning i styretHELMS TMT-CENTRET A/S4 endringer i styret for HELMS TMT-CENTRET A/S. Allan Spanggaard Helms er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2022Allan Spanggaard Helms forlater styretHELMS GROUP ApSAllan Spanggaard Helms forlater styret for HELMS GROUP ApS etter en periode på 8 år.Se mere