29. juniUnderskudd på DKK 428.649 Sophiegården A/SSophiegården A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. desember 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Allan Steen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 758.597 Sophiegården A/SSophiegården A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 194.960 ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Allan Steen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2022AdresseendringALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS flytter fra Greve til Slagelse. Allan Steen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2022AdresseendringSophiegården A/SSophiegården A/S flytter fra Greve til Slagelse. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 400.920 Sophiegården A/SSophiegården A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. desember 2021Underskudd på DKK 135.924 ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Allan Steen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2021Underskudd på DKK 122.325 Sophiegården A/SSophiegården A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 2021Overskudd på DKK 583.305 ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Allan Steen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Ny status NORMALALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Allan Steen Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2021Allan Steen Hansen blir med i ledelsenALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSAllan Steen Hansen blir med i ledelsen for ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS.Se mere
19. januar 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Allan Steen Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
23. september 2020Underskudd på DKK 96.034 Sophiegården A/SSophiegården A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. juni 2020Endring i eierkretsenALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApSAllan Steen Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS.Se mere
27. januar 2020Underskudd på DKK 29.080 ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Allan Steen Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
23. juli 2019Allan Steen Hansen slutter som adm. direktørALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApSAllan Steen Hansen slutter som adm. direktør i ALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApS.Se mere
23. juli 2019Ny status UNDER KONKURSALLAN STEEN HANSEN TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMA ApSTidligere status: Normal. Allan Steen Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. juni 2019Overskudd på DKK 0 Sophiegården A/SSophiegården A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Allan Steen Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. januar 2019Underskudd på DKK 724.461 ALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApSALLAN STEEN HANSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Allan Steen Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere