5. februarOverskudd på DKK 19.918 Hougaard Poulsen ApSHougaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Underskudd på DKK 36.144 Hougaard Poulsen ApSHougaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 588.273 Hougaard Poulsen ApSHougaard Poulsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2021Allan Steen Hougaard Poulsen forlater styretHougaard Poulsen ApSAllan Steen Hougaard Poulsen forlater styret for Hougaard Poulsen ApS etter en periode på 24 år.Se mere
21. september 2021Hanne Mary Høgh Poulsen blir med i ledelsenHougaard Poulsen ApSHanne Mary Høgh Poulsen blir med i ledelsen for Hougaard Poulsen ApS. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabHougaard Poulsen ApSHougaard Poulsen A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Hougaard Poulsen ApS. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2021Overskudd på DKK 227.068 Hougaard Poulsen A/SHougaard Poulsen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2021AdresseendringHougaard Poulsen A/SHougaard Poulsen A/S flytter fra Køge til Bjæverskov. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2021Nytt navn: Hougaard Poulsen A/SGULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S skifter navn til Hougaard Poulsen A/S. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.GULDBAGEREN KØGE A/STidligere bransje: Fremstilling af friske bageriprodukter. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2020Overskudd på DKK 386.127 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2019Overskudd på DKK 297.876 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2018Underskudd på DKK 274.294 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 93.420 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2016Overskudd på DKK 16.244 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2015Overskudd på DKK 113.398 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 201.558 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2013AdresseendringGULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S flytter fra Bjæverskov til Køge. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2013Ny bransje: Fremstilling af friske bageriprodukterGULDBAGEREN KØGE A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2013Underskudd på DKK 8.498 GULDBAGEREN KØGE A/SGULDBAGEREN KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Allan Steen Hougaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere