19. oktober 2021Amalia Hadjipapa Charalambidou forlater styretAMICOS A/SAmalia Hadjipapa Charalambidou forlater styret for AMICOS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
4. august 2021Underskudd på DKK 883.078 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 445.228 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
17. juni 2019Underskudd på DKK 40.414 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 260.916 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
31. januar 2018Jørgen Christian Paarup slutter som adm. direktørAMICOS A/SJørgen Christian Paarup slutter som adm. direktør i AMICOS A/S. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
28. juni 2017Underskudd på DKK 467.209 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
6. juni 2016Overskudd på DKK 80.972 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
3. juni 2015Underskudd på DKK 35.493 AMICOS A/SAMICOS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2014Amalia Hadjipapa Charalambidou blir med i styretAMICOS A/SAmalia Hadjipapa Charalambidou erstatter Piotr Ikanowicz i styret for AMICOS A/S etter en periode på 2 år.Se mere