17. desember 2020Endring i eierkretsenCafe AH IVSAmer Mahmoud Hassan er ikke lenger registrert som reell eier av Cafe AH IVS.Se mere
15. september 2020Ny status UNDER KONKURSCafe AH IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Amer Mahmoud Hassan eier 100% av virksomheten.Se mere
16. juni 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCafe AH IVSTidligere status: Normal. Amer Mahmoud Hassan eier 100% av virksomheten.Se mere
15. mai 2020Amer Mahmoud Hassan slutter som adm. direktørCafe AH IVSAmer Mahmoud Hassan slutter som adm. direktør i Cafe AH IVS.Se mere
9. juli 2018StiftelseCafe AH IVSCafe AH IVS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Amer Mahmoud Hassan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. februar 2017Amer Mahmoud Hassan slutter som adm. direktørCafé Morgenfryd ApSAmer Mahmoud Hassan slutter som adm. direktør i Café Morgenfryd ApS.Se mere
1. oktober 2016Amer Mahmoud Hassan blir adm. direktørCafé Morgenfryd ApSAmer Mahmoud Hassan blir adm. direktør i Café Morgenfryd ApS.Se mere
1. oktober 2016AdresseendringCafé Morgenfryd ApSCafé Morgenfryd ApS flytter til ny adresse i Taastrup. Amer Mahmoud Hassan er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2013Amer Mahmoud Hassan forlater ledelsenALIEA S.M.B.A.Amer Mahmoud Hassan forlater ledelsen for ALIEA S.M.B.A. etter en periode på 4 år.Se mere
22. august 2013Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALIEA S.M.B.A.Tidligere status: Normal. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortALIEA S.M.B.A.ALIEA S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2011Regnskap for 2010 offentligjortALIEA S.M.B.A.ALIEA S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2009 til 31. desember 2010. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2011Ny status NORMALALIEA S.M.B.A.Tidligere status: Under tvangsopløsning. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2011AdresseendringALIEA S.M.B.A.ALIEA S.M.B.A. flytter fra Hedehusene til Tune. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGALIEA S.M.B.A.Tidligere status: Normal. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2010Ny bransje: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjerALIEA S.M.B.A.Tidligere bransje: Engroshandel med frugt og grøntsager. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2009StiftelseALIEA S.M.B.A.ALIEA S.M.B.A. stiftes i bransjen engroshandel med frugt og grøntsager. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2009Amer Mahmoud Hassan blir med i ledelsenALIEA S.M.B.A.Amer Mahmoud Hassan blir med i ledelsen for ALIEA S.M.B.A..Se mere
1. september 2009Ny status NORMALALIEA S.M.B.A.Tidligere status: Ukjent. Amer Mahmoud Hassan er medlem af ledelsen.Se mere