H. C. Andersen Institut Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde eier 50% av virksomheten.
H. C. Andersen Institut Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde eier 50% av virksomheten.
H. C. Andersen Institut Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde eier 50% av virksomheten.
H. C. Andersen Institut Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde eier 50% av virksomheten.
Vemmelev OKL IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til H. C. Andersen Institut Holding ApS. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde eier 50% av virksomheten.
Anders Christian Aagaard forlater styret for Vemmelev OKL IVS etter en periode på 3 år. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde eier 50% av virksomheten.
Vemmelev OKL IVS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2018 til 31. desember 2019. Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde er medlem av styret.